党委书记 陈超儒 陈超儒,男,1965年7月出生,汉族,中共党员,四川大学法律专业毕业,现任成都市技师学院(成都工贸职业技术学院)党委书记 2001.3.-2013.1历任成都市委政策研究室综合处副处长、处长、办公室主任、副主任、机关党委书记 2013.1-2016.12成都市技(详细)
党委副书记、院长凌红 凌红,女,1960年3月出生,汉族,中共党员,西南师范大学物理专业毕业,硕士学位,研究员,现任成都市技师学院(成都工贸职业技术学院)党委副书记、院长 1995.3-2002.11成都工业学校副校长 2002.11-2005.2 成都新华职中副校长  (详细)
庄永辉,男,1962年2月出生,汉族,中共党员 四川师范大学数学专业毕业,副教授,现任成都市技师学院党委副书记、纪委书记 1991.7-1992.7成都广播电视大学中专校副校长、党支部书记 1992.7-2009.1历任成都广播电视大学党委委员、党办副主任、主任兼校团委书记、组织人事处处长、党委(详细)
党委委员、副院长任忠 任忠,男,1968年10月出生,汉族,中共党员,西南民族学院民族研究所宗教学专业研究生毕业,硕士学位,现任成都市技师学院党委委员、副院长 2006.11-2010.12双流县委常委、纪委书记 2010.12-2015.7双流县委常委、组织部长、党校校长 &n(详细)
党委委员、副院长杜海成 杜海成,男,1962年3月出生,汉族,中共党员,四川省委党校行政管理专业毕业。现任成都市技师学院党委委员、副院长 1993.7-2003.9历任成都行政学院编辑部副主任、科研处副处长、科研处处长、办公室主任 2003.9-2009.1历任中共成都市委党校办公(详细)
党委委员、副院长陈昌辉 陈昌辉,男,1966年12月出生,汉族,中共党员,四川师范大学教育管理专业研究生毕业,硕士学位,高级讲师。现任成都市技师学院党委委员、副院长 1996.12-2001.2新都无线电技工学校副校长 2001.2-2009.1历任成都无线电工业学校副校长、代理校(详细)
党委委员、副院长王艺俪 王艺俪,男,汉族,1966年7月出生,中共党员,西华师范大学化学专业毕业,本科学历,高级讲师。现任成都市技师学院党委委员,副院长 1991.12-2001.1攀钢第十一中学历任教师、副校长 2001.1-2009.7成都高级技工学校副校长 (详细)