时间:2023-09-29 04:19 来源:贵州食品工程职业学院[专科]
杨洪立,男,1964年11月出生,大学本科学历,中共党员。负责学校行政全面工作并协调学校教学、行政、人事、后勤工作,分管校办公室、财务科,主要联系教育厅、财政厅、发改委。
杨洪立简历
1986年8月至1991年5月,任毕节地区农业中等专业学校教师。
1991年5月至2001年4月,任毕节地区农村经济委员会(农办)科长(其中1996年2月至1997年3月,挂任中共大方县核桃乡党委副书记)。
2001年4月至2007年10月,毕节地区畜牧局党组成员、副局长(其中2005年1月至2006年3月,挂任中共威宁县委委员、常委副书记)。
2007年10月至2010年1月,任赫章县人民政府县委委员、常委、副县长。
2010年1月至2016年2月,任贵州省储备粮管理总公司党委书记、总经理。
2016年2月至今,任贵州省贸易经济学校校长。