贵州食品工程职业学院于2017年2月20日经贵州省人民政府批准,并报国家教育部备案成立,由贵州省发改委贵州省粮食与物资储备局主管。2018年8月3日,经中共贵州省委常委会议研究决定,同意组建贵州食品工程职业学院党委。学院以普通高职教育为主,同时举办中等职业教育、成人高等教育、国家职业技能培训与鉴定等工作。学院的办学与历史沿革经历了1953年由上海粮食学校援建和成立的贵州省粮食学校,1994年更名为贵州省贸易经济学校(2001年贵州省贸易经济学校与贵州省贸易 ...(详情介绍)
贵州食品工程职业学院[专科]-学院鸟瞰图
贵州食品工程职业学院[专科]-学院侧门
贵州食品工程职业学院[专科]-学生宿舍3
贵州食品工程职业学院[专科]-学生宿舍2
贵州食品工程职业学院[专科]-学生宿舍1
贵州食品工程职业学院[专科]-图书综合楼
介绍:学院拥有一支适应高职教育需求,品质优秀、结构合理、专兼结合的教师队伍。现有教职工300人,其中专兼职教师183人,高级职称占38.8%,硕士占26%,双师型教师比例为48.1%。具有全国教学名师1人、全国优秀教师及优秀教育工作者5人、省级优秀教师4人。...(详细)
介绍:何兴发,1972年6月生,布依族,贵州织金人,硕士,贵州食品工程职业学院党委书记。先后担任贵州民族大学党政办秘书科副科长、科长、副主任,贵州民族大学党委组织部副部长、党委组织部副部长兼党校常务副校长(正处级),贵州民族大学党委宣传部部长,贵州民族大学党政办主任...(详细)
介绍:吴天祥,男,布依族,1965年5月生,贵州麻江人,1987年7月入党,1986年8月参加工作,1986年7月大学本科毕业(贵州工学院化学工程专业),2004年7月在职研究生毕业(江南大学发酵工程专业),工学博士,教授,硕士研究生导师,高级酿酒师,高级品酒师,比...(详细)
介绍:杨洪立,男,1964年11月出生,大学本科学历,中共党员。负责学校行政全面工作并协调学校教学、行政、人事、后勤工作,分管校办公室、财务科,主要联系教育厅、财政厅、发改委。 杨洪立简历 1986年8月至1991...(详细)